Reports for Georges Dreyfuss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Georges Dreyfuss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005728860, Commercial Registry Office Zurich, (20)
POLLAK VERWALTUNGEN AG, in Zürich, CHE-112.201.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005448641).
Statutenänderung:
31.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist als Vermögensverwalterin im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes ("FINIG") tätig. Sie bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalterin gemäss Art. 17 Abs. 1 FINIG sowie damit zusammenhängende Finanz- und Beratungsdienstleistungen aller Art zu erbringen. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung und Beratung bei Investitionen sowie der Verwaltung von Vermögenswerten aller Art erbringen;
sie kann Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte tätigen, um die Entwicklung des Unternehmens und Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreifuss, Claude André, von Endingen, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Dreyfuss, Georges, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Pollak-Beck, Gita, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005448641, Commercial Registry Office Zurich, (20)
POLLAK VERWALTUNGEN AG, in Zürich, CHE-112.201.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Jules, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pollak, Robert S. Z., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: belgischer Staatsangehöriger];
Dreifuss, Claude André, von Endingen, in Erlenbach (ZH), mit Einzelunterschrift;
Dreyfuss, Georges, von Basel, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4347313, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dreyfuss Nominees Zürich AG, in Zürich, CHE-105.840.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2008, Publ. 4342398).
Firma neu:
Dreyfuss Nominees Zürich AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Dreyfuss Nominees Zurich SA en liquidation) (Dreyfuss Nominees Zurich Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreyfuss, Georges, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].