Reports for Yves Donin de Rosière
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Donin de Rosière
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005275967, Commercial Registry Office Valais, (621)
Cathyor Engineering SA, à Val de Bagnes, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066508). Selon déclaration du 21.07.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
GAS Global Audit Services SA (CHE-100.365.732), à Genève, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Val de Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administrateur, avec signature individuelle];
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Val de Bagnes, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administratrice, vice-présidente, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005004134, Commercial Registry Office Valais, (621)
Cathyor Engineering SA, à Bagnes, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 227 du 22.11.2019, Publ. 1004766474).
Inscription ou modification de personne(s):
Rossi-Donin de Rosière, Caroline, de Genève, à Dubaï (AE), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, directrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Bagnes, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, président, administrateur-délégué, avec signature individuelle].
Publication number: 2536829, Commercial Registry Office Valais, (621)
Cathyor Engineering SA, précédemment à Genève, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 112 du 13.06.2013, Publ. 915879).
Statuts originaires:
12.02.1976.
Modification des statuts:
16.11.2015.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
Rue de Patier 7, Chalet la Taupinière, 1936 Verbier.
Nouvelles actions:
4'500 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 4'500 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Administration: 1 ou plusieurs membres].
Inscription ou modification de personne(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Verbier (Bagnes), administrateur et président et administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: à Genève];
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Verbier (Bagnes), administratrice et vice-présidente, avec signature individuelle [précédemment: à Genève].