Reports for Cristina Donatsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cristina Donatsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005080436, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KE Architekten ETH/SIA Generalplaner GmbH, in Zürich, CHE-112.964.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donatsch, Cristina, von Malans, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keckeis, Thomas, von Zürich und Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 6308582, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Caffè Al Leone GmbH, in Zürich, CH-020.4.003.974-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S. 30, Publ. 5944704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donatsch, Cristina, von Malans, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Donatsch, Ladina, von Malans, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ivljanin, Igor, von Schaffhausen, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Publication number: 5261464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KE Architekten ETH/SIA Generalplaner GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.374-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2006, S. 18, Publ. 3412374).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Leistungen im gesamten Bereich der Immobilienberatung, der Planung und Realisierung von Hochbauten gemäss Leistungsnorm SIA 102 für Architekten. Sie kann weiter als Generalplaner Leistungen in den Fachdisziplinen Gebäudetechnik und Gebäudeengineering übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern. Finanzierungen durchführen und ferner für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des obigen Zweckes fallen oder ihn direkt und indirekt zu fördern geeignet sind. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donatsch, Cristina, von Malans, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00].