Reports for Dr. Prof. Tanja Domej
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Prof. Tanja Domej
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005595535, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerische Richterakademie, in Luzern, CHE-114.078.687, Verein (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domej, Prof. Dr. Tanja, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Droese, Lorenz, von Walzenhausen, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004822403, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Stiefel-Zangger, in Zürich, CHE-110.389.496, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farkas, Prof. Dr. Erich Walter, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domej, Prof. Dr. Tanja, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imthurn, Bruno, von Thayngen, in Aeugst am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hens, Prof. Dr. Thorsten, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beuschlein, Prof. Dr. Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alonso, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellner Treuhand (CHE-114.270.150), in Männedorf, Revisionsstelle.
Publication number: 3947749, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerische Richterakademie, in Luzern, CHE-114.078.687, Verein (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2672169).
Statutenänderung:
10.06.2011.
Zweck neu:
Durchführung eines Zertifikatslehrgangs gemäss den Bologna-Empfehlungen der CRUS für angehende oder amtierende Richterinnen und Richter sowie Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber. Er ist nicht gewinnorientiert und verfolgt keine Erwerbszwecke. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urwyler, Dr. Adrian, von Aarwangen, in Muntelier, Vorsitzender, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Prof. Dr. iur. Isaak, von Regensdorf, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Foëx, Prof. Dr. Bénédict, von Genève, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Prof. Dr. Christoph, von Winterthur, in Saint-Blaise, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschannen, Prof. Dr. Pierre, von Wohlen bei Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Myriam, von Seeberg, in Bern, Vorsitzende des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jungo, Prof. Dr. Alexandra, von Fribourg, in Fribourg, Vize-Vorsitzende des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rumo-Jungo, Prof. Dr. Alexandra, von Freiburg, Vize-Vorsitzende, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Capus, Prof. Dr. Nadia, von Basel, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Domej, Prof. Dr. Tanja, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dupont, Prof. Dr. Anne-Sylvie, von Puidoux, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadelmann, Thomas, von Escholzmatt-Marbach, in Horw, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Escholzmatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sugnaux, Marc, von Billens-Hennens, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyttenbach, Prof. Dr. Judith, von Thun, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.