Reports for Herbert Dörnberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Herbert Dörnberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3316301, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Sedus Stoll AG, in Rickenbach (SO), CHE-103.679.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1333707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Hans-Jürgen, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörnberger, Herbert, von Zürich, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3198073, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cadolto (Schweiz) AG, in Baar, CHE-107.475.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6381028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörnberger, Herbert, von Zürich, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6295164, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cadolto (Schweiz) AG, bisher in Seuzach, CH-020.3.003.669-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6141548).
Gründungsstatuten:
15.03.1993.
Statutenänderung:
14.07.2011.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 15, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel, Vertrieb und Vermietung von mobilen Räumen, vor allem von Produkten unter dem Markennamen Cadolto in der Schweiz;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Seefried, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Dörnberger, Herbert, von Zürich, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Dafner Treuhand (CH-020.1.053.245-4), in Bülach, Revisionsstelle (wie bisher).