Reports for Dr. Anita Dörler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Anita Dörler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005253487, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Appenzeller Bahnen AG, in Herisau, CHE-105.928.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128547).
Statutenänderung:
11.06.2021. 22.06.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Frauenfeld-Wil-Bahn AG, in Frauenfeld (CHE-101.254.638), gemäss Fusionsvertrag vom 29.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 64'674'146 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 58'421'534 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 4'495'050 Aktien zu CHF 1. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 4'495'050 erhöht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Transportdienstleistungen. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, namentlich verwandte oder bahnergänzende Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an solchen im In- und Ausland beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen oder Betriebe oder Betriebsteile an solche übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 20'095'050.00 [bisher: CHF 15'600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'095'050.00 [bisher: CHF 15'600'000.00].
Aktien neu:
20'095'050 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'600'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörler, Dr. Anita, von Degersheim, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick, Clemens, von Zuzwil SG, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parolari, Carlo, von Brugg, in Frauenfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3244291, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Irma und Samuel Teitler Stiftung, in St. Gallen, CHE-109.439.472, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2609655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörler, Dr. Anita, von Degersheim, in St. Gallen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scruzzi, Dr. Davide, von Thal, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3063561, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Opferhilfe, in St. Gallen, CHE-101.930.853, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2735041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörler, Dr. Anita, von Degersheim, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scruzzi, Dr. Davide, von Thal, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.