Reports for Dominik Diezi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominik Diezi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005829098, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ABV Liegenschaften AG, in Arbon, CHE-101.893.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943894). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Dominik, von Thal, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Alfred, von Arbon, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forster, Marco, von Arbon, in Horn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Rico, von Berneck, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruch, Marco, von Dürrenroth, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, René, von Uzwil, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Willy, von Glarus Nord, in Berg SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Publication number: HR02-1005587709, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
meinThurgau AG, in Weinfelden, CHE-497.258.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467708).
Statutenänderung:
05.10.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Dominik, von Thal, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, René, von Uzwil, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005570029, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen, CHE-113.698.580, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Carmen, von Sulgen, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diezi, Dominik, von Thal, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Claudia, von Trogen, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.