Reports for Volker Dietzel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Volker Dietzel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005703738, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dietzel.Consulting GmbH, in Russikon, CHE-347.236.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583124).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietzel, Volker, von Maur, in Russikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dietzel, Daniela, von Arosa, in Russikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005583124, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dietzel.Consulting GmbH, in Maur, CHE-347.236.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, S.0, Publ. 3647697).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Sitz neu:
Russikon.
Domizil neu:
Wilhofstrasse 2, 8332 Russikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietzel, Volker, von Maur, in Russikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Maur];
Dietzel, Daniela, von Arosa, in Russikon, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Maur].
Publication number: 4100413, Commercial Registry Office Valais, (621)
KeyLemon SA, à Martigny, CHE-114.305.274, société anonyme (No. FOSC 36 du 21.02.2018, Publ. 4070299).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Foulger, Julian St John, citoyen britannique, à Meggen, président, avec signature collective à deux;
Dietzel, Volker, de Maur, à Maur, administrateur, avec signature collective à deux;
Favre, Axel, de Nyon, à Echichens, administrateur, avec signature collective à deux;
Lange, Pär, citoyen suédois, à Konolfingen, administrateur, avec signature collective à deux;
Lutz, Igor, de Grindel, à Saint-Prex, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Wachsler-Markowitsch, Michael, citoyen autrichien, à Wollerau, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Hüwels, Ulrich, citoyen allemand, à Starnberg (DE), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.