Reports for Thomas Dietsche
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Dietsche
Newest SOGC notifications: Thomas Dietsche
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4008671, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dicapo Holding AG, in Au SG, CHE-268.494.567, c/o Zoller Elektro AG, Walzenhauserstrasse 1, 9434 Au, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Finanzierungsgeschäfte zu tätigen sowie Immaterialgüterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Zudem kann sie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail ann die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dietsche, Thomas, von Oberriet SG, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Capuano, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3669595, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Locher + Co. AG Altstätten, in Altstätten, CHE-101.828.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 23, Publ. 5129092).
Statutenänderung:
29.06.2017.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 20.04.2017 auf die neu gegründete VISCOTEX Schmiertechnik AG, in Altstätten (CHE-438.651.001), über.
Firma neu:
KRONI AG Mineralstoffe.
Zweck neu:
Entwicklung und Produktion von sowie Handel mit Tierfutter, Dünger und landwirtschaftlichen Produkten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietsche, Roger, von Oberriet SG, in Altstätten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche, Josef, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Thomas, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2029767, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rhy Oel AG, in Altstätten, CHE-113.561.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6873116). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.09.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dietsche, Roger, von Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche, Thomas, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Peter, von Schübelbach, in Niederwil SG (Oberbüren), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippuner, Marc, von Grabs, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Oliver, von Urnäsch, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.