Reports for Yves François Dietrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves François Dietrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005099464, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
GMM Mavag AG, in Neunkirch, CHE-114.012.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091938).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Firma neu:
Mavag AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mavag Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, Konstruktion, Herstellung, Verkauf und Service von Anlagen und Apparaten für die Verfahrenstechnik. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängende Geschäfte durchführen und sich auch an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung 1'500 Namenaktien Mavag AG im Nennwert von CHF 1'000.-- zum Preis von höchstens CHF 5'000'000 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillai, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Yves François, von Zürich, in Ecublens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Beat Arnold, von Steinhausen, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Bernhard Daniel, von Rüschlikon, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Noel, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Oberbronn (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2896393, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Mavag AG, in Neunkirch, CHE-108.079.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2536751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillai, Ashok, von Indien, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patel, Tarak, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Yves François, von Zürich, in Ecublens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Beat, von Steinhausen, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4510070, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
GMM Mavag AG, in Neunkirch, CH-290.3.016.029-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 11, Publ. 4385992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Yves François, von Zürich, in Ecublens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MacKenzie, James Bruce, von Grossbritannien, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.