Reports for Urs Peter Dietler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Peter Dietler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005270395, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Aarbergerhus, in Ligerz, CHE-110.400.956, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquin-Bähler, Christine Dr., von Sonvilier, in Aarberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietler, Urs, von Kleinlützel, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Philippe, von Basel, in Ligerz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Hans Jürg, von Zürich, in Ligerz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Arnold, von Aarberg, in Aarberg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Hedwig gen. Hedy, von Ligerz, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vuilleumier, François, von Tramelan und La Sagne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Hans, von Madiswil, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Jürg Dr., von Lauwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wanzenried, Brigitte, von Ligerz, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005113033, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietler, Urs Peter, von Kleinlützel, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deubelbeiss, Adrian, von Holderbank (AG), in Villeret, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pizzato, Giovanni Pietro, von Willisau Land und italienischer Staatsangehöriger, in Wauwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammon, Marco, von Herzogenbuchsee, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwahlen, Katja, von Matten bei Interlaken, in Ligerz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, René, von Melchnau, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004940431, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG, in Biel/Bienne, CHE-101.125.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474356).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Aktien neu:
4'320'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'750 Inhaberaktien zu CHF 2.00, 151'920 Inhaberaktien zu CHF 5.00 (Prioritätsaktien), 500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 und 355'640 Inhaberaktien zu CHF 10.00 (Prioritätsaktien)].
Publikationsorgan neu:
SHAB, Amtsblatt des Kantons Solothurn sowie die amtlichen Anzeiger von Biel, Erlach, La Neuveville und Nidau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Erich, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Kurt, von Herbetswil, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietler, Urs Peter, von Kleinlützel, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Adrian, von Langnau im Emmental, in Oberscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hess, Sandra, von Wald (ZH), in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti Gertsch, Therese, von Landiswil und Lauterbrunnen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi, Alfred, von Lauperswil, in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Matti, Roland, von Saanen, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Peter, von Thun und Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].