Reports for Renato Di Maria
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Renato Di Maria
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006134106, Commercial Registry Office Berne, (36)
dimacasa AG, in Thunstetten, CHE-297.400.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2024, Publ. 1006094611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Fritz, von Wyssachen, in Ersigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Maria, Renato, von Wettswil am Albis, in Heimenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Roggwil BE].
Publication number: HR02-1005657885, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IMREX AG, in Murgenthal, CHE-353.478.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004863065).
Firma neu:
IMREX AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Maria, Renato, von Wettswil am Albis, in Roggwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004768881, Commercial Registry Office Berne, (36)
dimacasa AG, in Thunstetten, CHE-297.400.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, S.0, Publ. 1713529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Maria, Lisa, von Wettswil am Albis, in Bützberg (Thunstetten), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Di Maria, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Fritz, von Wyssachen, in Ersigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Maria, Piero, von Wettswil am Albis, in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Maria, Renato, von Wettswil am Albis, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Maria, Silvio, von Wettswil am Albis, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].