Reports for Donato Di Giacomo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Donato Di Giacomo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2955455, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Di Giacomo & Partner GmbH, in Reiden, CHE-154.748.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Giacomo, Donato, von Reiden, in Reiden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Lars, von Nesslau, in Birmenstorf (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zeihen, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brunner, Ladina, von Würenlos, in Würenlos, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2022379, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Di Giacomo & Partner GmbH, in Reiden, CHE-154.748.778, Hauptstrasse 90, 6260 Reiden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2015.
Zweck:
Ausführung von Umzügen und Sach- und Personentransporten;
Ausführung von Reinigungsarbeiten aller Art;
Montage von Einrichtungen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Gründer vom 18.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Herzog, Lars, von Nesslau, in Zeihen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brunner, Markus, von Würenlos, in Würenlos, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brunner, Ladina, von Würenlos, in Würenlos, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Di Giacomo, Donato, von Reiden, in Reiden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4966852, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Di Giacomo Reiden AG, in Reiden, CH-100.3.026.628-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 22.01.2003, S. 9, Publ. 824878).
Statutenänderung:
1.04.2009.
Zweck neu:
Planung, Gestaltung und Einrichtung von Wohn- und Büroräumen;
Montage von Einrichtungen aller Art;
Handel mit Waren aller Art;
Ausführung von Umzügen und Sachtransporten;
Organisation und Ausführung von Carreisen, Personentransporten und Carfahrten;
Betrieb einer Autoreparaturwerkstatt inklusive Tankstelle;
Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen und Ausführung von Reinigungsarbeiten aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reso AG, in Schötz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Giacomo, Donato, von Reiden, in Reiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Langnau b. Reiden, in Langnau b. Reiden].