Reports for Suzanne Nicole Dettwiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Suzanne Nicole Dettwiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005413143, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quintet Private Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.495.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376737).
Statutenänderung:
10.02.2022.
Firma neu:
Quintet Private (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Quintet Private (Suisse) SA) (Quintet Private (Svizzera) SA) (Quintet Private (Switzerland) Ltd).
Domizil neu:
Gartenstrasse 14, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entlassung aus der aufsichtsrechtlichen Unterstellung unter die FINMA sowie die Verwaltung und Abwicklung aller Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit ihrer früheren Tätigkeiten. Zu diesem Zweck und nur bis zum Zeitpunkt der Rückgabe der Bankbewilligung bzw. der Entlassung aus der aufsichtsrechtlichen Unterstellung unter die FlNMA kann die Gesellschaft alle Arten von Bank-, Finanzierungs-, Beratungs-, Handels- und Dienstleistungsgeschäften im In- und Ausland tätigen mit Schwergewicht in den Bereichen Wertschriftenhandel, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst sämtliche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Tätigkeiten und Geschäfte, die diesen Zweck zu fördern geeignet sind, sowie die Abwicklung von Gerichts-, Verwaltungs-, Bewilligungs- und Aufsichtsverfahren im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Geschäftsstellen sowie Gesellschaften aller Art gründen, sich an solchen beteiligen oder entsprechende Beteiligungen veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Baurechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von Quintet Private Bank (Europe) S.A. als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettwiler, Suzanne Nicole, von Nusshof, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004914602, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quintet Private Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.495.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Dettwiler, Suzanne Nicole, von Nusshof, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lavigne, Fanny Marine Colette, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004889276, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quintet Private Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.495.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2020, Publ. 1004883634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Patrik Stephan, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenker, Christian, von Winterthur, in Lachen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Michael, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Christoph Edward Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Philipp, von Kirchberg SG, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lindenmann, Adrian, von Gais, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Montalbano, Stefano, von Regensdorf, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, André, von Eschenbach (SG), in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Saner, Sabine, von Breitenbach, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Mark, von Ebnat-Kappel, in Zuzwil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dettwiler, Suzanne Nicole, von Nusshof, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dillinger, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fievet, Emmanuel, belgischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kennedy, Christine, kanadische Staatsangehörige, in Sattel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lansing, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lavigne, Fanny Marine Colette, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Stephan, von St. Stephan, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selamlar, Eva, von Innertkirchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Thoimas Ulrich, von Schangnau, in Utzenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Anke, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schultes, Holger Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].