Reports for Klaus Michael Dengler
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Klaus Michael Dengler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004601927, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Europoles Suisse GmbH, in Glarus Nord, CHE-108.517.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, S.0, Publ. 3808587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dengler, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berngau (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Publication number: 1640701, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Europoles Suisse GmbH, in Glarus Nord, CHE-108.517.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6822310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kastner, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Reichertshofen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dengler, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berngau (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CHE-113.897.435)[CH-020.4.036.500-5], in Unterengstringen, Revisionsstelle [bisher: Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5)].
Publication number: 6347666, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Nivatec Europoles GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.003.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, S. 0, Publ. 6221984).
Statutenänderung:
20.09.2011.
Firma neu:
Europoles Suisse GmbH. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuillemin, René, von Thalwil und Renan BE, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kastner, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Reichertshofen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wimmer, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Sengenthal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Christian, von Flums, in Flums, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Soeken, Alper, von Wald, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dengler, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berngau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5), in Unterengstringen, Revisionsstelle.