Reports for Sybille Anna de Vet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sybille Anna de Vet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3570157, Commercial Registry Office Zug, (170)
Chemtrade Aglobis AG, in Zug, CHE-106.236.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944535).
Statutenänderung:
31.05.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davis, Mark Andrew, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Werner, von Burgistein, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Olivieri, Giovanni, von Menzingen, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
de Vet-Bieri, Sybille, von Luzern, in Walchwil, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Beat, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horibe, Yasuo, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoshi, Toshiyuki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johoji, Michio, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koizumi, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama-shi (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Huben, Rudolf, genannt Ruedi, von Uerkheim, in Wettswil am Albis, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inoue, Takayoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2717904, Commercial Registry Office Zug, (170)
BCT Chemtrade Corporation, Sitz Zug, CH-170.3.015.463-0, Handel mit sowie Lagerung und Transport von Rohstoffen für die chemische Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2004, S. 16, Id. 2453672).
Eingetragene Personen Geändert:
de Vet-Bieri, Sybille, Heimat Luzern, in Walchwil, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zug];
van Saaze, Jan, Heimat Niederlande, in Zug, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Holzhäusern ZG];
Bögli, Beat, Heimat Seeberg, in Walchwil, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sins];
Kohler, Ernst, Heimat Urdorf, in Pfäffikon SZ, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Richterswil].
Commercial Registry Office Zug, (170)
BCT Chemtrade Corporation, Sitz Zug, Handel mit sowie Lagerung und Transport von Rohstoffen für die chemische Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.1998, S. 6302).
Eingetragene Personen Geändert:
de Vet-Bieri, Sybille, Heimat Luzern, in Zug, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: Bieri, Sybille).
Neu:
van Saaze, Jan, Heimat Niederlande, in Holzhäusern ZG, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
Furter, Dr. Robert, Heimat Staufen, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien).