Reports for lic. iur. Dominique Edouard de Buman
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: lic. iur. Dominique Edouard de Buman
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005100340, Commercial Registry Office Berne, (36)
"Bibliomedia Schweiz - öffentliche Stiftung" (BMS), in Bern, CHE-105.830.305, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623573).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Dominique Edouard, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Kurt, von Herbetswil, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Piffaretti, Monica, von Novazzano und Lugano, in Bellinzona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Publication number: HR02-1004999363, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Thomas, von Horgen, in Horgen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögle, Helen, von Herisau, in Untereggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aegerter, Rosmarie, von Gurzelen, in Büetigen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kaufmann, Carla, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004719304, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574711).
Statutenänderung:
11.06.2016. 10.06.2017. 16.06.2018. 15.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chercher, Samir, von Amriswil, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret Ducommun, Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Rosmarie, von Gurzelen, in Büetigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baroni, Marco, von Massagno, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.