Reports for Beat Dannenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Dannenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4869050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Gesetzlicher Garantiefonds der Schweizer Reisebranche, in Zürich, CH-020.7.000.259-0, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 23, Publ. 4596930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Peter Jules, von Seedorf BE, in Widen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lathion, Jacques, von Nendaz, in Vétroz, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helbling, Rolf, von Kaltbrunn, in Andwil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Opes Revision AG (CH-100.3.010.282-2), in Emmen, Revisionsstelle.
Publication number: 4654846, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Travel Trade Service TTS Ltd. in Adliswil, CH-290.3.004.420-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 15, Publ. 3972680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Beat, von Sulz AG, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Travel Trade Service TTS Ltd., bisher in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S. 1977).
Statutenänderung:
1.09.1999.
Sitz neu:
A d l i s w i l.
Domizil neu:
Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil.
Postadresse neu:
Travel Trade Service TTS Ltd., Postfach 18, 8134 Adliswil 1.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Ursula, von Grub AR, in Schaffhausen Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zitterli, Willy, von Radelfingen, in Busswil bei Büren, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Rolf, von Kaltbrunn, in Andwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Aebi, Werner, von Heimiswil, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dannenberger, Beat, von Basel, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.