Reports for André Cruz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: André Cruz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005828395, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EKZ Renewables AG, in Zürich, CHE-495.582.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005806964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cruz, André, von Embrach, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czerny, Matthias, von Walchwil, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005730020, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EKZ Renewables AG, in Zürich, CHE-495.582.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cruz, André, von Embrach, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glattfelden].
Publication number: HR02-1005578870, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cruz & Cruz GmbH, in Glattfelden, CHE-236.573.783, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866222).
Statutenänderung:
20.09.2022.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Hertistrasse 29, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungsangebote im Bereich Beratung und Coaching für Unternehmen und Privatpersonen sowie Handel von Konsumgütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cruz, Lilian, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Glattfelden];
Cruz, André, von Embrach, in Bassersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Glattfelden].