Reports for Bruce Allan Crawford
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruce Allan Crawford
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2187813, Commercial Registry Office Zug, (170)
Nanometrics (Switzerland) GmbH, in Zug, CHE-101.278.857, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 12, Publ. 5970602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crawford, Bruce Allan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bend (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stultz, Timothy John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pleasanton (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5477072, Commercial Registry Office Zug, (170)
Accent Optical Technologies (Switzerland) GmbH, in Zug, CH-170.4.002.933-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 22, Publ. 4879140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wright, Quentin Brian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pleasanton (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crawford, Bruce Allan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bend (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4879140, Commercial Registry Office Zug, (170)
Accent Optical Technologies (Switzerland) GmbH, in Zug, CH-170.4.002.933-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 17, Publ. 4071884).
Statutenänderung:
18.12.2008.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an Tochtergesellschaften des ASTI Operating Konzerns in der Schweiz, globale Auswertung von Immaterialgüterrechten, Erbringung von technischen Dienstleistungen, Beratung und professioneller Service im Zusammenhang mit optischem und elektronischem Halbleiterequipment, Hardware und Software sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen vor allem von der Schweiz aus;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AOTI Operating Company, Inc., in San Francisco (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Rhine, Bruce Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bend (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crawford, Bruce Allan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bend (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stultz, Timothy John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pleasanton (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Nanometrics Incorporated, in Milpitas (US), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Wright, Quentin Brian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pleasanton (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mock, Bruno, von Zürich und Herisau, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pontresina].