Reports for Thomas Crausaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Crausaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004728797, Commercial Registry Office Valais, (626)
Adventures-Lab SA, à Sierre, CHE-294.372.438, société anonyme (No. FOSC 92 du 12.05.2017, p.0, Publ. 3518131).
Nouvelle raison sociale:
Adventures-Lab SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 25.09.2019.
Inscription ou modification de personne(s):
Crausaz, Thomas, de Chavannes-sur-Moudon, à Saxon, administrateur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004454352, Commercial Registry Office Valais, (621)
FONDATION SEQUENCE, à Saxon, CHE-113.829.830, fondation (No. FOSC 160 du 21.08.2018, Publ. 4426333).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crausaz, Thomas, de Saxon, à Saxon, membre du comité de direction, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Publication number: 3518131, Commercial Registry Office Valais, (626)
Adventures-Lab SA, à Sierre, CHE-294.372.438, Techno-Pôle 10, 3960 Sierre, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.04.2017.
But:
Développer des contenus, des produits et des services pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les jeux vidéo et systèmes interactifs dans les domaines du jeu, du tourisme, du sport et de la culture (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC, par lettre simple ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Widmer, Antoine, de Schneisingen, à Sierre, administrateur et président, avec signature collective à deux;
Crausaz, Thomas, de Chavannes-sur-Moudon, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux;
Monnay, Grégoire, de Vérossaz, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 28.04.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.