Reports for Pierre Coulin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pierre Coulin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005829997, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Milchhüsli beider Basel AG, in Allschwil, CHE-466.987.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349969). Gemäss Erklärung vom 03.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyniger, Raphael, von Kirchdorf (BE), in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Christoph, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coulin, Pierre, von Vevey, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005349969, Commercial Registry Office Basel-Landschaft
Milchhüsli beider Basel AG, in Allschwil, CHE-466.987.216, Baslerstrasse 12, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Veredelung von Milch und Milchprodukten sowie die Produktion sowie den Detailhandel mit weiteren Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, belasten sowie verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaften in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und vertreiben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Soweit die Namen und Adressen der Aktionäre der Gesellschaft aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen per Brief / Fax / E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zugestellt. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wyniger, Raphael, von Kirchdorf (BE), in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coulin, Pierre, von Vevey, in Schönenbuch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Christoph, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004971972, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
oekoskop-ag-13407697891" target="_blank">oekoskop AG, in Basel, CHE-107.412.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dipner, Michael, deutscher Staatsangehöriger und von Basel, in Nuglar-St. Pantaleon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Masé, Guido, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöhl, Regina, von Amden, in Sargans, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Coulin, Pierre, von Vevey, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenny, Emanuel, von Wenslingen, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel];
Schweizier, Florence Sibylle, von Basel, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.