Reports for Franziska Cottier-Rupp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franziska Cottier-Rupp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005919863, Commercial Registry Office Berne, (36)
Familienstiftung Paul und Elsbeth Haller-Röthlisberger, in Bern, CHE-454.673.828, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415479).
Domizil neu:
c/o Samuel Haldemann, Monbijoustrasse 43, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär-Zehnder, Christine Anna, von Wald (BE), in Riggisberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier-Rupp, Franziska, von Jaun, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser-Haller, Esther, von Kölliken, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cottier, Michelle, von Jaun, in Genève, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Christoph, von Kölliken, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haller, Simon, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldemann, Samuel, von Bowil, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005228151, Commercial Registry Office Berne, (36)
Familienstiftung Paul und Elsbeth Haller-Röthlisberger, in Bern, CHE-454.673.828, c/o Dr. Meyer Immobilien AG, Morgenstrasse 83A, 3018 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.05.1985.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung und Spekulationsentzug des Mehrfamilienhauses Junkerngasse 13 in 3011 Bern (im Inventar der geschützten Kunstaltertümer gemäss RRB Nr. 1009 vom 14.3.1979) und des Ferienhauses Tannebühl 25 A in 3652 Hilterfingen;
die zur Verfügungstellung von preisgünstigen Wohnungen an Familienangehörige und diesen nahestehenden Personen;
die Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausbildung, Ausstattung oder Unterstützung der Familienangehörigen und diesen nahestehenden Personen.
Eingetragene Personen:
Bär-Zehnder, Christine Anna, von Wald (BE), in Riggisberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier-Rupp, Franziska, von Jaun, in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Christoph, von Kölliken, in Küttigen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser-Haller, Esther, von Kölliken, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ragaz, Silvio, von Tamins, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004805044, Commercial Registry Office Berne, (36)
Buechepark AG, in Bremgarten bei Bern, CHE-434.815.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620597).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cottier, Franziska, von Jaun, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier, Silvia, von Jaun, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.