Reports for Fabio Contartese
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabio Contartese
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005609131, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Contartese AG, in Hefenhofen, CHE-115.791.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004931033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contartese, Fabio, von Hefenhofen, in Landschlacht (Münsterlingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004931033, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Contartese AG, in Hefenhofen, CHE-115.791.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, S.0, Publ. 2437363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contartese, Fabio, von Hefenhofen, in Landschlacht (Münsterlingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Contartese, Antonino, von Hefenhofen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Contartese, Domenico, von Hefenhofen, in Amriswil, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5707740, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Contartese AG, in Hefenhofen, CH-440.3.024.204-9, Romanshornerstrasse 238, 8580 Hefenhofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2010.
Zweck:
Hoch- und Tiefbau im In- und Ausland sowie Vornahme von Aushub-, Gipser- und Umgebungsarbeiten. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben oder pachten sowie sich an Drittunternehmen beteiligen und Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern, welche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Vermögensübertragung: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Domenico Contartese, in Amriswil (CH-440.1.008.726-8), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 21.06.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 2'913'337.90 und Passiven von CHF 2'570'905.87, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 42'432.03 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Contartese, Domenico, von Hefenhofen, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Contartese, Irmgard, von Hefenhofen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strickler, Dr. Hanspeter, von Richterswil und Stallikon, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Contartese, Caterina, von Hefenhofen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Contartese, Fabio, von Hefenhofen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Contartese, Antonino, von Hefenhofen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CH-320.3.013.109-0), in St. Gallen, Revisionsstelle.