Reports for Luigi Jakob Coletti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luigi Jakob Coletti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005233841, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Zahnartztpraxis Coletti AG, in Zunzgen, CHE-162.593.897, Hauptstrasse 23, 4455 Zunzgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Zahnarztpraxen, insbesondere Ausführung sämtlicher zahnärztlicher Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Vermögenswerte und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragenen, Einzelunternehmens "Zahnarztpraxis Coletti, Gipf-Oberfrick", in Gipf-Oberfrick, gemäss Vertrag vom 10.06.2021 und Übernahmebilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 484'056.50 und Passiven von CHF 19'491.75, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 364'564.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragenen, Einzelunternehmens "Zahnarztpraxis Coletti, Zunzgen", in Zunzgen, gemäss Vertrag vom 10.06.2021 und Übernahmebilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 366'351.79 und Passiven von CHF 243'162.04, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 23'189.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch geführten Adressen oder E-Mail, sofern ihre Adressen bekannt sind, oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Coletti, Luigi Jakob, von Tecknau, in Tecknau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stephan Revisions AG (CHE-103.892.287) [ CH-280.3.910.548-5], in Muttenz, Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1004712068, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Colsiss Immobilien AG, in Tecknau, CHE-294.237.214, Zelgliweg 5b, 4492 Tecknau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, bzw. die Verwaltung, die Vermittlung, sowie den Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland. Sie kann Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich erbringen. Sie kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihrer Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die der Gesellschaft bekanntgegebenen und im Aktienbuch vermerkten Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Coletti-Börlin, Maja, von Tecknau, in Tecknau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Coletti, Luigi, von Tecknau, in Tecknau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.