Reports for Samuel Cohen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Cohen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005705945, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pharmunion SA, bisher in Genève, CHE-101.210.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021).
Statutenänderung:
02.03.2023.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Blumenbergstrasse 12, 8633 Wolfhausen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Import, Export und Herstellung von pharmazeutischen, chemischen, biologischen, diätetischen, kosmetischen und ähnlichen Produkten;
sämtliche Finanzgeschäfte und Beteiligungen im Zusammenhang mit diesem Zweck.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Identifikation unter der Nummer CH-660-0164969-0 wurde ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-101.210.718. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0164969-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.210.718.]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.03.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]. Gemäss Erklärung vom 20.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration de l'administratrice du 20.04.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izbicki Cohen, Claudia Liliana, von Zürich, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Izbick-Wolf, Sigrid, von Zürich, in Chêne-Bourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cohen, Samuel, von Genève, in Genève, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.