Reports for Luca Chiera
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Luca Chiera
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006070421, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sonnenmacht GmbH, in Frauenfeld, CHE-261.000.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662435).
Statutenänderung:
18.06.2024.
Sitz neu:
Horn.
Domizil neu:
Seestrasse 21, 9326 Horn.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit naturfreundlichen und innovativen Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen zum Wohle der Menschheit und der Natur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiera, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Vinich, thailändische Staatsangehörige, in Stachen (Arbon), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Grossi, Evelyn, von St. Gallen, in Wittenbach, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005935660, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rock Capital Holding GmbH, in Romanshorn, CHE-441.560.356, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3248219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiera, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005662435, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sonnenmacht GmbH, bisher in Oberkirch, CHE-261.000.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727248).
Statutenänderung:
09.11.2022.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Laubgasse 61, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Handel mit naturfreundlichen und innovativen Produkten und Erbringung von Dienstleistungen zum Wohle der Menschheit und der Natur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CH Versicherungen + Finanz AG (CHE-115.849.795), in Arbon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Appenzell];
Sonderegger, Rolf, von Altstätten, in Stachen (Arbon), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Chiera, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.