Reports for André René Chardonnereau
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André René Chardonnereau
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004875691, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tornos SA, à Moutier, CHE-106.841.398, société anonyme (No. FOSC 229 du 26.11.2018, Publ. 1004505457).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chardonnereau, André, de Kerns, à Meggen, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hauser, Michael Georg, de Biel/Bienne, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Allemand, Bruno Pierre, de Evilard, à Port, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Edelmann, Bruno, de Muolen, à Orvin, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Widmer, Luc Philippe, de Brittnau, à Oftringen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004737779, Commercial Registry Office Zug, (170)
Felsen Holding AG, in Cham, CHE-115.195.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642825).
Domizil neu:
Sinserstrasse 122, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardonnereau, Pierre, von Kerns, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chardonnereau, Andrea, von Kerns und Luzern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chardonnereau, André, von Kerns, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Philipp, von Luzern, in Echichens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004640675, Commercial Registry Office Zug, (170)
La Revettaz S.A., bisher in Lausanne, CHE-103.228.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3659993 vom 21.07.2017, Publ. 3659993).
Statutenänderung:
12.04.2019.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Sinserstrasse 122, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erwerb, Halten, Überbauung, Renovation, Verkauf, Verwaltung, Bewirtschaften sowie Vermittlung und Vermietung von Grundstücken und Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 96 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 96 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Solothurn, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardonnereau, André, von Kerns, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Philipp, von Luzern, in Echichens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.