Reports for Marco Cavelti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marco Cavelti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005813864, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PP Pharmaplaning AG, in Basel, CHE-103.348.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Marco, von Sagogn, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005580528, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
STAM Personal AG, in Oberriet (SG), CHE-106.538.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Marco, von Sagogn, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004571989, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pharma Plan Bergauer und Partner AG, bisher in Basel, CHE-106.538.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529362).
Statutenänderung:
05.02.2019.
Firma neu:
STAM Personal AG.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Seestrasse 3, 9423 Altenrhein.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.12.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Büromobiliar, Büromaschinen und 2 Automobile gemäss Vertrag vom 20.12.1989 zum Preis von insgesamt CHF 109'500.--, wovon CHF 50'000.-- an das Aktienkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Marco, von Sagogn, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thal].