Reports for Martin Giusep Cavegn
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Giusep Cavegn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005506182, Commercial Registry Office Uri, (120)
Andermatt-Sedrun Sport AG, in Andermatt, CHE-116.183.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Johann Isidor genannt Hans, von Göschenen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Peter, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005345710, Commercial Registry Office Graubünden
Berichtigung des im SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'376 vom 12.11.2021 Solida Treuhand AG, in Tujetsch, CHE-101.838.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005336055).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Russi, Stephan Karl, von Andermatt, in Bürglen (UR), mit Einzelunterschrift [nicht: in Lungern].
Publication number: HR02-1005339064, Commercial Registry Office Zug, (170)
Koraal (Schweiz) AG, in Zug, CHE-110.552.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Camischolas, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ten Dolle, Harrie, niederländischer Staatsangehöriger, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].