Reports for Risch Capatt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Risch Capatt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5059600, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Sennereigenossenschaft Trin, in Trin, CH-350.5.000.450-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 10, Publ. 2666592).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Trin in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casty, Roman, von Trin, in Trin, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Capatt, Risch, von Trin, in Trin, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Telli, Hans Jakob, von Trin, in Trin Mulin (Trin), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Publication number: 2666592, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Sennereigenossenschaft Trin, in Trin, CH-350.5.000.450-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.1996, S. 7858).
Statutenänderung:
20.04.2000.
Domizil neu:
c/o Roman Casty, 7014 Trin.
Zweck neu:
Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch sowie Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder sowie statuarisch umschriebene unbeschränkte Nachschusspflicht.]. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casty, Remo, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Joh. Georg, von Trin, in Trin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli-Reich, Hans, von Trin, in Trin, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni-Ambühl, Emil, von Trin, in Trin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casty, Roman, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capatt, Risch, von Trin, in Trin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli, Hans Jakob, von Trin, in Trin Mulin (Trin), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.