Reports for Diana Camenzind
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Diana Camenzind
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3872663, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CHE-107.407.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3243335).
Statutenänderung:
08.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Peter, von Oberentfelden, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loepthien Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Diana, von Gersau, in Amsoldingen, Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstad, Ulrich, genannt Ueli, von Beckenried, in Stans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dummermuth Wüthrich, Heinz, von Schlosswil, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Ulrich, von Schangnau, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heierli, Beat, von Gais, in Oberegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mischler, Urs, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäuber, Norbert, von Amriswil, in Utzigen (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Publication number: 6458610, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CH-035.5.017.186-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 4, Publ. 5161334).
Statutenänderung:
02.04.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Alfred, von Lützelflüh, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Niklaus, von Lungern, in Rain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eitel, Jürg, von Herisau, in Grono, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Diana, von Gersau, in Steffisburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Untereggen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti, Werner, von Lauperswil, in Schangnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Miserez, Raymond, von Lajoux JU, in Kirchlindach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.