Reports for Enrico Caccia
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Enrico Caccia
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4405555, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ICS Identcode Systeme AG, in Pfäffikon, CHE-106.002.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
May, Tobias, von Zürich, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerny, Jiri, von Zürich, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Caccia, Enrico, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3270839, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Werkstätte Drahtzug, in Zürich, CHE-105.834.817, Verein (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, Publ. 1802001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caccia, Enrico, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawohl, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)];
Campagiorni, Maria, von Lugano, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6002406, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Werkstätte Drahtzug, in Zürich, CH-020.6.900.512-1, Verein (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 25, Publ. 5342386).
Statutenänderung:
18.05.2010.
Zweck neu:
Führung einer geschützten Werkstätte sowie einer Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen, denen in der geschützten Werkstätte Arbeit und ein Zusatzeinkommen sowie in der Tagesstätte eine Tagesstruktur ermöglicht werden sollen, sowie Betreiben von Wohnmöglichkeiten für behinderte Menschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Agatha, von Rothenthurm, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bossart, Markus, von Zürich und Knutwil, in Othmarsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Urs, von Küssnacht SZ, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barozzi, Marco, von Zürich, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caccia, Enrico, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Theo, von Oberhallau, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawohl, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Lymann, Werner, von Roggwil TG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Orlandi, Kurt, von Kloten und Bassersdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Reize, Nicole, von St. Gallen und Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Franz, von Baden und Beinwil SO, in Ehrendingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].