Reports for Francis Burki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Francis Burki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3297001, Commercial Registry Office Jura, (670)
Dentan S.A., précédemment à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.057.588, société anonyme (No. FOSC 132 du 11.07.2016, Publ. 2945717).
Modification des statuts:
14.12.2016.
Nouveau siège:
Haute-Sorne.
Nouvelle adresse:
Rue de la Pâle 31, 2854 Bassecourt.
Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon l'art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux apports en nature. [précédemment: Apport en nature: Mobilier et machines de bureau, véhicules, matériel et machines de chantier pour un montant de CHF 108'800.00, selon convention d'apports en nature, du 09.03.1990, dont CHF 80'000.00, imputés sur le capital.].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Burki, Francis, de Langnau im Emmental, à Delémont, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Kottelat, Yannick, de Mervelier, à Mervelier, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Goumaz, Julien, de Fétigny, à Fleurier (Val-de-Travers), avec procuration collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux].
Publication number: 4738344, Commercial Registry Office Jura, (670)
Dentan S.A., à Delémont, CH-670.9.003.440-3, Succursale (FOSC no 162 du 23.08.2004, p. 8, publ. 2416038).
avec siège principal à:
La Chaux-de-Fonds.
But du siège principal:
[biffé].
Dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du Registre du commerce].
Personnes et signatures radiées:
Joseph, Philippe, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Joseph, Yves, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, vice-président, avec signature collective à deux;
Joseph, Alain, de La Chaux-de-Fonds, à Belmont-sur-Lausanne, secrétaire, avec signature collective à deux;
Aleman, Frédéric, de Develier, à Lausanne, membre et directeur, avec signature collective à deux;
Burki, Francis, de Langnau im Emmental, à Delémont, avec procuration collective à deux;
Fatio, David, de Orbe, à La Chaux-de-Fonds, avec procuration collective à deux;
Jaillet, Philippe, de Vallorbe, à Cheseaux-sur-Lausanne, avec procuration collective à deux.
Publication number: 2416038, Commercial Registry Office Jura, (670)
Dentan S.A., à Delémont, CH-670.9.003.440-3, Rue St-Randoald 7, 2800 Delémont, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Dentan S.A.
Nature juridique du siège principal:
Société anonyme.
Siège principal:
La Chaux-de-Fonds.
Date des statuts du siège principal:
05.07.2001.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
14.03.1990.
But du siège principal:
Travaux d'étanchéité, d'asphaltage, de végétalisation de toiture, de ferblanterie et de paratonnerre;
études techniques en rapport avec lesdits travaux.
Personnes inscrites:
Joseph, Philippe, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Joseph, Yves, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, vice-président, avec signature collective à deux;
Joseph, Alain, de La Chaux-de-Fonds, à Belmont-sur-Lausanne, secrétaire, avec signature collective à deux;
Aleman, Frédéric, de Develier, à Lausanne, membre et directeur, avec signature collective à deux;
Burki, Francis, de Langnau im Emmental, à Delémont, avec procuration collective à deux;
Fatio, David, de Orbe, à La Chaux-de-Fonds, avec procuration collective à deux;
Jaillet, Philippe, de Vallorbe, à Cheseaux-sur-Lausanne, avec procuration collective à deux.