Reports for Rosmarie Burkhard-Schindler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rosmarie Burkhard-Schindler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005129220, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ernst Schindler-Stiftung, in Zürich, CHE-109.950.345, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1615985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard-Schindler, Rosmarie, von Sumiswald, in Fällanden, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erni, Jürg, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Catherine, von Sumiswald, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhard Chiappori, Mark Andreas, von Sumiswald, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung des Architekturbüros Ernst Schindler, Zürich, in Z ü r i c h, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.1996, S. 7972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard-Schindler, Rosmarie, von Sumiswald, in Fällanden, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Burkhard-Schindler, Max, von Sumiswald, in Fällanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ernst Schindler-Stiftung, in Zürich, c/o Rosmarie Burkhard-Schindler, Niederhofenrain 21, 8008 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
25.9.1992.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt pro Jahr 1¬2 diplomierten Absolventen der Architektenschule der ETH-Zürich mit wenigstens 1 Jahr Praxis ein Reisestipendium zu ermöglichen.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Kontrollstelle. Errichtung durch letztwillige Verfügung vom 25.09.1992 des Ernst Schindler-Moser, in Zürich.
Eingetragene Personen:
Burkhard-Schindler, Rosmarie, von Sumiswald, in Fällanden, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Erni, Jürg, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholl, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.