Reports for Niklaus Burkhalter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Niklaus Burkhalter
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Burkhalter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005988744, Commercial Registry Office Berne, (36)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Gurzelen, in Gurzelen, CHE-100.196.837, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Ernst, von Gurzelen, in Gurzelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Ernst, von Schangnau, in Gurzelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Niklaus, von Rüegsau, in Gurzelen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodler, Ulrich, von Gurzelen, in Gurzelen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stucki, Heinz, von Konolfingen, in Gurzelen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3528002, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Gurzelen, in Gurzelen, CH-035.5.007.684-7, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 14.11.2003, S. 3, Publ. 1259740).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Gurzelen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuss, Adolf, von Teuffenthal BE, in Gurzelen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Burkhalter, Niklaus, von Rüegsau, in Gurzelen, Mitglied, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stucki, Heinz, von Konolfingen, in Gurzelen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Hodler, Christian, von Uetendorf, in Gurzelen, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Gurzelen, in G u r z e l e n, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 16.09.1997, S. 6806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Rudolf, von Murgenthal, in Gurzelen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Niklaus, von Rüegsau, in Gurzelen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.