Reports for Anna Maria Burgermeister-Willi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anna Maria Burgermeister-Willi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2415988, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Unimontis M&C AG, bisher in Zürich, CH-020.3.023.842-1, Telekommunikationsdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2004, S. 25, Publ. 2354704).
Statutenänderung:
12.08.2004.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Unimontis AG, Weisse Gasse 6, 4001 Basel.
Zweck:
Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbato, Giuseppe, von Fahrwangen, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burgermeister-Willi, Anna Maria, von Zürich und Wigoltingen, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stone, John D., irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Berni, Dr. Markus, von Vals, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Blättler, Andreas, von Hergiswil NW, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Frohnhoff, Stefan Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Unterhaching (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
DMS Treuhand und Finanz AG, in Cham, Revisionsstelle [bisher: DMS Treuhand und Finanz AG, in Hünenberg].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Unimontis M&C AG, in Zürich, Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2001, S. 5668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgermeister-Willi, Anna Maria, von Zürich und Wigoltingen, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Infotec Communications AG, in Z ü r i c h, Erwerb, Vermietung und Verkauf von Produkten und Know-how der Informationsübermittlung, Verteilung von Informationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.1998, S. 4047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Safa, Sassan, von Genf, in Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Jucker, Walter, von Rüti ZH, in Dübendorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Ruppen, Stephan, von Naters und Basel, in Birsfelden, Mitglied, Sekretär und Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Peheim, Marcus, von Kirchlindach, in Blauen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raimann, Wolfgang, von Goldingen, in Jona, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgermeister-Willi, Anna Maria, von Zürich und Wigoltingen, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien.