Reports for Ernst Heinrich Bütikofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ernst Heinrich Bütikofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2480091, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW), in Zürich, CHE-109.341.465, Verein (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Ernst Heinrich, von Kernenried, in Wilen TG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Martin Andreas, von Wald BE, in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2294767, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HCG Henri Consulting GmbH, in Wilen TG, CHE-360.935.893, Hubstrasse 5a, 9535 Wilen bei Wil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die betriebswirtschftliche und rechtliche Beratung von Vereinen, Verbänden und Tourismusorganisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 23.07.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bütikofer, Ernst, von Kernenried, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bütikofer-Riesen, Johanna, von Kernenried, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Publication number: 4656604, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW), in Zürich, CH-020.6.000.646-3, Verein (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2002, S. 16, Publ. 682612).
Statutenänderung:
01.07.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramsauer, Dr. Rudolf, von Herisau, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widrig, Hans Werner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Dr. Thomas, von Linden und Riehen, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentinetta, Dr. Pascal, von Bratsch, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Hans Ulrich, von Worb, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Ernst Heinrich, von Kernenried, in Wilen TG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürr, Josef Anton, von Gams, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritz, Max, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartl, Dr. Rolf, von Bäretswil und Eglisau, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hensch, Jean-Marc, von Zürich und Niederbüren, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer Surbeck, Dr. Sonja, von Zürich und Oberrieden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.