Reports for Edwin Büsser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edwin Büsser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005939077, Commercial Registry Office Graubünden
AHW Allgemeine Hauswartungen, Hans Bärtsch, in Domat/Ems, CHE-146.969.716, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936789). Mit Entscheid vom 08.12.2023 hat der Einzelrichter SchKG des Regionalgerichts Imboden die mit den Gläubigern abgeschlossenen Nachlassverträge (Dividendenvergleich) bestätigt. [bisher: Mit Entscheid vom 21.04.2023 hat der Einzelrichter SchKG des Regionalgerichts Imboden eine provisorische Nachlassstundung von drei Monaten gewährt und Edwin Büsser als Sachwalter eingesetzt.]. [gestrichen: Mit Entscheid vom 27.07.2023 hat der Einzelrichter SchKG des Regionalgerichts Imboden die definitive Nachlassstundung von sechs Monaten gewährt und die Einsetzung des Sachwalters bestätigt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Edwin, von Landquart, in Landquart, Sachwalter.
Publication number: HR02-1005936789, Commercial Registry Office Graubünden
AHW Allgemeine Hauswartungen, Hans Bärtsch, in Domat/Ems, CHE-146.969.716, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098286). Mit Entscheid vom 21.04.2023 hat der Einzelrichter SchKG des Regionalgerichts Imboden eine provisorische Nachlassstundung von drei Monaten gewährt und Edwin Büsser als Sachwalter eingesetzt. Mit Entscheid vom 27.07.2023 hat der Einzelrichter SchKG des Regionalgerichts Imboden die definitive Nachlassstundung von sechs Monaten gewährt und die Einsetzung des Sachwalters bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Edwin, von Landquart, in Landquart, Sachwalter.
Publication number: HR02-1005543408, Commercial Registry Office Graubünden
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung Landquart, in Landquart, CHE-451.987.087, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004920270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Edwin, von Landquart, in Landquart, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Andreas, von Appenzell, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Lucas, von Trun, in Landquart, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamer, Kurt, von Arth, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.