Reports for Niklaus Bünter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Niklaus Bünter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006078365, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gesundheits-Impuls GmbH, in Basel, CHE-424.941.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004468180).
Firma neu:
Gesundheits-Impuls GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünter, Niklaus, von Wolfenschiessen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004626458, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Spiegelfeld Immobilien AG, in Binningen, CHE-235.528.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Fritz, von Oberdiessbach, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Setz, Daniel, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setz Degen, Anja, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bünter, Niklaus, von Wolfenschiessen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Martin, von Binningen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt-Frey, Rita, von Binningen, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setz, Linda, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004621711, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Lactuca Holding AG, in Basel, CHE-204.956.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Fritz, von Oberdiessbach, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Setz, Daniel, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setz Degen, Anja, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bünter, Niklaus, von Wolfenschiessen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Martin, von Binningen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt-Frey, Rita, von Binningen, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setz, Linda, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.