Reports for Paul Bucher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Paul Bucher
Newest SOGC notifications: Paul Bucher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1846567, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, CHE-110.126.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182474).
Statutenänderung:
17.10.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Paul, von Kerns, in Ballwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Irma, von Kerns und Sins, in Ballwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 6182474, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, CH-400.4.024.397-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2003, S. 1, Publ. 1016440). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1016440, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, Wydenstrasse 2, 5647 Oberrüti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2002, 10.04.2003.
Zweck:
Führung eines oder mehrerer Schweinezucht- und Mastbetriebe;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Sachübernahmevertrag vom 31.05.2002 Mastschweine, Futtermittelvorräte und Mobiliar zum Preis von CHF 52'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.