Reports for Patrick Bucher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrick Bucher
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Bucher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006046187, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Lötscher Druck & Kopie AG, in Horw, CHE-107.273.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301489).
Firma neu:
Lötscher Druck & Kopie AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Patrick, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005487731, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
creative sign AG, bisher in Pratteln, CHE-402.498.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572894).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Wagenbachgasse 1, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Patrick, von Luzern, in Horw, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Hermann Alexander, von Schwarzenburg, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Streit, Albert, von Köniz, in Meisterschwanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004732443, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
revolutionSCREEN AG, in Horw, CHE-168.536.231, Kantonsstrasse 43, 6048 Horw, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2019.
Zweck:
Handel und Verkauf mit und von digitaler Werbung;
Entwicklung von Software;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Grundeigentum;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder elektronische Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.09.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bucher, Patrick, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flükiger, Fredy, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.