Reports for Guido Bucher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guido Bucher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004524654, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hallenbad AG Sörenberg, in Flühli, CHE-107.228.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6478878).
Domizil neu:
Dorfstrasse 11, 6173 Flühli LU.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Guido, von Flühli, in Flühli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Carolina, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Fredy, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri-Däster, Siegfried, von Flühli, in Flühli, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipp, Hans, von Entlebuch und Flühli, in Flühli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wicki, Werner, von Flühli, in Flühli, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Emmenegger-Wicki, Franziska, von Flühli und Hasle (LU), in Flühli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Andreas, von Schangnau, in Flühli, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG (CH-100.3.007.813-6)].
Publication number: 6829310, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bewirtschafter-Genossenschaft Hochwald, Flühli, in Flühli, CH-100.5.015.516-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.1993, S. 1419).
Statutenänderung:
23.07.2012.
Firma neu:
Bewirtschafter-Genossenschaft Hochwald, Flühli in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Guido Bucher, Hüttlenen 7, 6173 Flühli.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter hat einen Jahresbeitrag zu leisten, dessen Höhe von der Generalversammlung festgelegt wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 23.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Verwaltung: drei Mitglieder]. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 08.08.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Josef, von Flühli und Schüpfheim, in Flühli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Robert, von Buochs, in Malters, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Beat, von Flühli und Schüpfheim, in Flühli, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Guido, von Flühli, in Flühli, Liquidator und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5082312, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Golfplatzgenossenschaft Flühli-Sörenberg, in Flühli, CH-100.5.016.593-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 29.05.2000, S. 3633).
Domizil neu:
c/o Golfclub Flühli-Sörenberg, 6173 Flühli.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Ernst, von Flühli, in Flühli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Alois, von Luzern, in Wolhusen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Guido, von Flühli, in Flühli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär;
Emmenegger, Gerhard, von Flühli und Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär;
Felder, Thomas, von Flühli und Schüpfheim, in Flühli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär;
Kuster, Willi, von Schüpfheim, in Flühli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär;
Sturzenegger, Paul, von Reute, in Rothrist, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Andreas, von Flühli, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Herbert, von Flühli, in Flühli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Zihlmann, Jörg, von Escholzmatt und Marbach LU, in Escholzmatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Emmenegger, Ruedi, von Flühli, in Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei-Wicki, Daniele, von Flühli, in Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emmenegger & Bugnon AG, in Olten (CH-249.3.001.526-4), Revisionsstelle.