Reports for Yves B. Buchard
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves B. Buchard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3592981, Commercial Registry Office Zug, (170)
ACRON Swiss Premium Assets AG, in Zug, CHE-133.216.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555113).
Statutenänderung:
07.06.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 107'600.00 [bisher: CHF 106'800.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 107'600.00 [bisher: CHF 106'800.00].
Aktien neu:
1'040'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 36'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 28'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'040'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchard, Yves, von Leytron, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 819530, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA, succursale de Bâle, in Basel, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 7, Publ. 783958).
mit Hauptsitz in:
Genf (HR Genf).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lezat, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Grand-Saconnex, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchard, Yves B., von Leytron, in Leytron, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cortellini, Annika, von Chêne-Bourg, in Commugny, mit Kollektivprokura zu zweien;
Coulavin, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buxcel, Anne-Catherine, von Romainmôtier-Envy, in Genf, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Putz, Mervyn, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hassiotis-Schuler, Renée, von Lucerne, in Chésopelloz, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Costa, Daniela, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roberts, Mark J., britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roisin, Jean-Luc, belgischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morellon, Bernard, von Mollens VD, in Gland, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacquemard, Martine, französische Staatsangehörige, in Renens VD, Stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten].
Publication number: 798034, Commercial Registry Office Ticino, (501)
ING Banca Bruxelles Lambert (Svizzera) SA, in Lugano, gestione d'una banca, Succursale (FUSC no. 243 del 16.12.2002, pagina 14, publ. 773928).
con sede principale a:
Ginevra.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lezat, Bertrand, cittadino francese, in Le Grand-Saconnex, con procura collettiva a due;
Buchard, Yves B., da Leytron, in Leytron, vice-direttore, con firma collettiva a due;
Cortellini, Annika, da Chêne-Bourg, in Commugny, con procura collettiva a due;
Buxcel, Anne-Catherine, da Romainmôtier-Envy, in Ginevra, vice-direttrice, con firma collettiva a due;
Coulavin, Christian, cittadino francese, in Montana, con procura collettiva a due;
Putz, Marvyn, cittadino britannico, in Ginevra, direttore sostituto, con firma collettiva a due;
Hassiotis-Schuler, Renée, da Chésopelloz e Lucerna, in Thalwil, vice-direttore, con firma collettiva a due;
Costa-Scavetta, Daniela, cittadina italiana, in Zurigo, con procura collettiva a due;
Roberts, Mark J., cittadino britannico, in Wädenswil, con procura collettiva a due;
Roisin, Jean-Luc, cittadino belga, in Ginevra, con procura collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Morellon, Bernard, da Mollens VD, in Gland, direttore sostituto, con firma collettiva a due;
Beniada, Guy A., cittadino francese, in Vessy (Veyrier), direttore generale, con firma collettiva a due [finora: con firma collettiva a due con una persona domiciliata in Svizzera];
Jacquemard, Martine, cittadina francese, in Renens VD, direttrice sostituta, con firma collettiva a due [finora: con firma collettiva a due con una persona domiciliata in Svizzera];
Lombaerts, Rudi, cittadino belga, in Aubonne, direttore sostituto, con firma collettiva a due [finora: con firma collettiva a due con una persona domiciliata in Svizzera];
Nsouli, Ali, cittadino francese, in Chêne-Bougeries, direttore sostituto, con firma collettiva a due [finora: con firma collettiva a due con una persona domiciliata in Svizzera].