Reports for Hieronymus Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hieronymus Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005836631, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brunner Strub + Partner AG, in Regensdorf, CHE-112.215.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004983965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moz, Doriano, italienischer Staatsangehöriger, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hieronymus, von Würenlos, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005791404, Commercial Registry Office Aargau, (400)
H. Brunner Immobilien AG, in Wettingen, CHE-105.781.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, S.0, Publ. 1545087).
Statutenänderung:
03.07.2023.
Sitz neu:
Remetschwil.
Domizil neu:
c/o Hieronymus Brunner, Buchslistrasse 8, 5453 Remetschwil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Hieronymus, von Würenlos, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hieronymus, genannt Roni, von Würenlos, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Brunner-Staubli, Hieronymus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1545087, Commercial Registry Office Aargau, (400)
H. Brunner Immobilien AG, in Wettingen, CHE-105.781.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Staubli, Hieronymus, von Würenlos, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brunner, Hieronymus, von Würenlos, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].