Reports for Roland Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Brunner
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004972429, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation Les Trois Sapins Troistorrents, à Troistorrents, CHE-110.394.474, fondation (No. FOSC 114 du 17.06.2019, Publ. 1004652988).
Adresse:
Route du Village 5, 1872 Troistorrents.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donnet-Monay, Gilles, de Troistorrents, à Troistorrents, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Brunner, Roland, de Eischoll, à Troistorrents, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Rey-Mermet, Charles Edouard, dit Charly, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: Rey-Mermet, Charly, de Troistorrents, membre, sans droit de signature].
Publication number: 4303121, Commercial Registry Office Valais, (621)
Atelier d'Architecture Bruchez & Brunner SA, à Monthey, CHE-108.062.815, société anonyme (No. FOSC 174 du 09.09.2008, Publ. 4644228).
Modification des statuts:
24.05.2018.
Nouvelle graphie de la raison sociale:
Atelier d'Architecture BRUCHEZ & BRUNNER SA.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personne(s):
Sierro, Jean-Pierre, de Hérémence, à Massongex, coprésident du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président];
Vernay, Cédric, de Orsières, à Massongex, coprésident du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président];
Brunner, Roland, de Eischoll, à Troistorrents, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil, avec signature individuelle];
Bruchez, Roger, de Saxon, à Chamoson, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux avec un administrateur].
Publication number: 3338271, Commercial Registry Office Valais, (621)
FONDATION DU CARILLON POUR LA PAIX, à Troistorrents, CHE-110.441.056, fondation (No. FOSC 206 du 24.10.2016, Publ. 3124169).
Nouvelle adresse:
c/o Albin Dubosson, Route Forestière 14, 1872 Troistorrents.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genolet, Philippe, de Hérémence, à Troistorrents, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Brunner, Roland, de Eischoll, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Carraux, Martial-Emmanuel, de Vouvry, à Leytron, membre, sans droit de signature;
Aymon, Philippe, de Ayent, à Troistorrents, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dubosson, Albin, de Troistorrents, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier];
Premand, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier [précédemment: président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier];
Défago, Sabine, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Voide, Gérald, de Chalais et Saint-Martin VS, à Val-d'Illiez, membre, sans droit de signature.