Reports for Martin Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Brunner
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1710467, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mirra AG, bisher in Oberegg, CHE-102.472.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6978944).
Gründungsstatuten:
14.01.1977.
Statutenänderung:
25.08.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6304 Zug.
Zweck neu:
Handelsgeschäfte aller Art, Verwaltung ihres Vermögens, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immobilien, Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Patenten und anderen Schutzrechten sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 02.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Martin, von Rothenburg, in Lüchingen (Oberegg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CHE-103.191.285), in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Roland Eduard, von Hubersdorf, in Mauren (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schelbert, Bruno Heinrich, von Steinen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1662449, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Mafincaro AG, bisher in Oberegg, CHE-102.473.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6978942).
Statutenänderung:
08.08.2014.
Firma neu:
ICON Worldwide AG.
Sitz neu:
Bühler.
Domizil neu:
Austrasse 26, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Handelsgeschäfte aller Art, Verwaltung ihres Vermögens, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immobilien, Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Patenten und anderen Schutzrechten sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Martin, von Rothenburg, in Lüchingen (Oberegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CHE-103.191.285), in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glicksberg, Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bühler, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lombardi, Lori Ann, amerikanische Staatsangehörige, in Bühler, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3485884, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Mirra SA, bisher in Roveredo GR, CH-350.3.006.015-7, Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen, die im Bereich Handel, Industrie, Finanzierungen sowie Immobilien tätig sind, Kauf und Verkauf von Aktien und Gesellschaftsanteilen, unabhängig von deren... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2005, S. 8).
Gründungsstatuten:
14.01.1977.
Statutenänderung:
7.07.2006.
Firma neu:
Mirra AG.
Sitz neu:
Oberegg.
Domizil neu:
Kapf 1138, Oberegg, 9450 Lüchingen.
Zweck neu:
Handelsgeschäfte aller Art, Verwaltung ihres Vermögens, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immobilien, Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Patenten und anderen Schutzrechten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, sofern die Adressen bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostini, Giorgio, von Claro, in Grono, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ferrazzini & Partners SA, in Locarno, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Martin, von Rothenburg, in Lüchingen (Oberegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft, in Grabs, Revisionsstelle.