Reports for Franz Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1956717, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 259 vom 05.01.2015Vontobel-Stiftung, in Zürich, CHE-109.847.546, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Publication number: 3393168, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vontobel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.928.014-4, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2006, S. 22, Publ. 3222970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Roger, von Römerswil, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Beat, von Oberkirch und Reiden, in Pfäffikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Freiermuth, Dr. Martin, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeiningen].
Publication number: 2731776, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vontobel-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.225-4, Direkte und indirekte Unterstützung gemeinnütziger Bestrebungen kultureller, wissenschaftlicher und karitativer Ausrichtung, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 21, Publ. 2130782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Johann Ulrich, von Oberwangen, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Dr. Hans Dieter, von Zürich, in Condom (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Condom (F), Mitglied];
Basler, Bruno, von Thalheim an der Thur, in Thalheim an der Thur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kilgus, Prof. Dr. Ernst, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.