Reports for Christian Martin Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Martin Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005858120, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
JOSHMARTIN GmbH, in St. Gallen, CHE-292.110.666, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, S.0, Publ. 3544773).
Statutenänderung:
03.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Planung, Realisierung von analogen und digitalen Kommunikationsmassnahmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Genussscheine neu:
3 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Männchen, Jonatan, von Adliswil, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian Martin, von Wattwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Brunner, Christian Martin, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zahner, Jeremy Joshua, von Kaltbrunn, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Zahner, Jeremy Joshua, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3118737, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
JOSHMARTIN GmbH, in St. Gallen, CHE-292.110.666, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, Publ. 1993533).
Statutenänderung:
30.09.2016. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Christian Martin, von Wattwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Brunner, Christian Martin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zahner, Jeremy Joshua, von Kaltbrunn, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Zahner, Jeremy Joshua, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Männchen, Jonatan, von Adliswil, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1993533, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
JOSHMARTIN GmbH, in St. Gallen, CHE-292.110.666, Krüsistrasse 12, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2015.
Zweck:
Konzeption, Planung und Realisierung von analogen und digitalen Kommunikationsmassnahmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brunner, Christian Martin, von Wattwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zahner, Jeremy Joshua, von Kaltbrunn, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.