Reports for Charles Anton Brun
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Charles Anton Brun
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005845588, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
wps jukebox online gmbh, in Stans, CHE-112.364.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005392006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Charles Anton, von Schüpfheim, in Entlebuch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Sacha, von Staffelbach, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005571527, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zaugg Forst- u. Landtechnik AG, in Trubschachen, CHE-464.213.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, S.0, Publ. 7150208).
Statutenänderung:
21.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel, Import und Export mit, Entwicklung, Herstellung, Modifizierung und Vertrieb von Maschinen, Geräten sowie Halbfabrikaten. Weiter bezweckt die Gesellschaft Import und Aufbereitung von Landmaschinen, Forstgeräte und -maschinen, Baumaschinen, Werkzeugmaschinen, Autoanhänger und Autos, inkl. Oldtimer und Elektrofahrzeuge. Die Gesellschaft betreibt weiter mechanische Werkstätten und ist unter anderem spezialisiert auf Hydraulikschlauchservice. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Heinz, von Trub, in Trubschachen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zaugg-Flückiger, Erika, von Trub, in Trubschachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Charles Anton, von Schüpfheim, in Ebnet (Entlebuch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rölli, Kilian, von Zell (LU), in Hasle LU, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005542526, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BF Tecnic Group AG, in Reiden, CHE-327.114.247, Bruggmatte 11, 6262 Langnau b. Reiden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Vermietung und den Handel mit Maschinen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 11.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brun, Charles Anton, von Schüpfheim, in Entlebuch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rölli, Kilian, von Zell (LU), in Hasle (LU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.